Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Formål | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-10 tilføjes Navne: Obton Solenergi Pinuk Komplementaranpartsselskab (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-09 fjernes Navne: Obton Solenergi Amun Komplementaranpartsselskab (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-10 tilføjes Vedtægter: 2024-01-10 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-12-14 tilføjes Legale ejere: Obton Solenergi Master Impact P/S (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-14 fjernes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar for P/S Obton Solenergi Amun, samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 tilføjes Navne: Obton Solenergi Amun Komplementaranpartsselskab (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-12-11 fjernes Navne: Obton Solenergi Pinuk Komplementaranpartsselskab (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 tilføjes Vedtægter: 2023-12-12 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2020-11-27 tilføjes Direktion: Hans Peter Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar for P/S Obton Solenergi Pinuk, samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-27 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-27 tilføjes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2020-11-27 tilføjes Navne: Obton Solenergi Pinuk Komplementaranpartsselskab (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-27 tilføjes Stiftere: OBTON A/S (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-27 tilføjes Vedtægter: 2020-11-27 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-07)