Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Elneff Holding 2020 ApS. (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-29 tilføjes Legale ejere: Freja Skov Elneff, Emil Skov Elneff (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-29 fjernes Legale ejere: Bjarne Elneff (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-03 tilføjes Legale ejere: Bjarne Elneff (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-29 tilføjes Reelle ejere: Freja Skov Elneff, Emil Skov Elneff (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-29 fjernes Reelle ejere: Bjarne Elneff (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-03 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Elneff (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Koldingvej 77, 6040 Egtved (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 tilføjes Direktion: Bjarne Elneff (direktør) (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, investeringer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-03 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 tilføjes Navne: Frem Holding 2020 ApS (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 tilføjes Stiftere: Bjarne Elneff (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 tilføjes Vedtægter: 2020-12-03 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-07)