Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Tulipanvej 15, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-03 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Legale ejere: Frederik Munch-Hansen, Lars Lippert Ovesen, Sigurd Peter von Arenstorff Vilstrup (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Navne: Navedu ApS (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Reelle ejere: Frederik Munch-Hansen, Lars Lippert Ovesen, Sigurd Peter von Arenstorff Vilstrup (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Stiftere: Sigurd Peter von Arenstorff Vilstrup, Lars Lippert Ovesen, Frederik Munch-Hansen (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2022-10-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2022-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2022-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-16)
Den 2022-10-16 fjernes Direktion: Frederik Munch-Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-10-16)
Den 2022-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tulipanvej 15, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-12-03 tilføjes Direktion: Frederik Munch-Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-10-16)
Den 2020-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drift og udvikling af platform indenfor formidling af serviceydelser, herunder særligt tutorydelser samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-03 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-12-03 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.500,00 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-12-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-12-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-12-03 tilføjes Legale ejere: Frederik Munch-Hansen, Lars Lippert Ovesen, Sigurd Peter von Arenstorff Vilstrup (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-12-03 tilføjes Navne: Navedu ApS (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-12-03 tilføjes Reelle ejere: Frederik Munch-Hansen, Lars Lippert Ovesen, Sigurd Peter von Arenstorff Vilstrup (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-12-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-12-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-12-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-12-03 tilføjes Stiftere: Sigurd Peter von Arenstorff Vilstrup, Lars Lippert Ovesen, Frederik Munch-Hansen (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-10-16)
Den 2020-12-03 tilføjes Vedtægter: 2020-12-03 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-16)