Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandemandsvej 11, 3700 Rønne (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Direktion: Thomas Juhl Sørensen (direktør) (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-01 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Hovedbranche: Drift af sportsanlæg (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@juhlsminigolf.dk (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Juhl Sørensen, Christina Juhl Sørensen (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Navne: Juhls Minigolf ApS (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Juhl Sørensen, Christina Juhl Sørensen (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Stiftere: Thomas Juhl Sørensen, Christina Juhl Sørensen (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Vedtægter: 2020-12-01 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-03)