Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2020-12-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Drusebjerggård ApS. (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2023-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-30 tilføjes Vedtægter: 2023-04-30 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjergbyvej 5, 4520 Svinninge (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-27 tilføjes Direktion: Per Sten Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-27 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-27 tilføjes Legale ejere: Per Sten Andersen (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-27 tilføjes Navne: PSA Invest ApS (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-27 tilføjes Reelle ejere: Per Sten Andersen (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-27 tilføjes Stiftere: Per Sten Andersen (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-27 tilføjes Vedtægter: 2020-11-27 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2020-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-03)