Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-04 fjernes Bestyrelse: Jørgen Lillelund Olsen (næstformand) (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2020-12-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Planet Produktion A/S. (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2021-03-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSKE FRITIDSHUSE SALGSUDSTILLINGER ApS. (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PLANET HUSE A/S. (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Planet Living A/S. (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2023-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Planet Construction A/S. (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2024-02-14 fjernes Bestyrelse: Jørn Friis Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2023-06-30 tilføjes Reelle ejere: Rudi Poula Raasthøj Nielsen, Svend Aage Hollesen Basse (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-06-29 fjernes Reelle ejere: Svend Aage Hollesen Basse (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 tilføjes Bestyrelse: Jørn Friis Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2022-05-10 fjernes Bestyrelse: Tobias Keuchel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000.000,00 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-19 tilføjes Vedtægter: 2021-03-19 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørstedsvej 55, 6760 Ribe (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-02 tilføjes Bestyrelse: Tobias Keuchel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2020-12-02 tilføjes Direktion: Torben Hollesen Basse (direktør) (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for selskaber, hvis formål er produktion, opførelse og salg af fritidshuse samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed samt levering af managementydelser til, samt support for, disse selskaber samt associerede selskaber. (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-02 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-12-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-02 tilføjes Legale ejere: PLANET INVEST A/S (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-02 tilføjes Navne: Planet Holding Danmark A/S (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-02 tilføjes Reelle ejere: Svend Aage Hollesen Basse, Svend Aage Hollesen Basse (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-02 tilføjes Revisor: JØRN M. SCHMIDT STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-02 tilføjes Stiftere: PLANET INVEST A/S (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller næstformanden eller af en direktør i forening med to medlemmer af bestyrelsen (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-02 tilføjes Vedtægter: 2020-12-02 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-02)