Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stranden 21, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglvænget 53, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2020-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Magnoliavej 7, Odense SV ApS. (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglvænget 53, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2020-11-26 tilføjes Direktion: Jakob Wiechmann Aaskov (direktør) (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-26 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-26 tilføjes Kontaktoplysninger: ja@aaskovbyg.dk (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-26 tilføjes Legale ejere: Anna Wiechmann Aaskov (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2020-11-26 tilføjes Navne: Anna Wiechmann Aaskov Holding ApS (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-26 tilføjes Reelle ejere: Jakob Wiechmann Aaskov, Anna Wiechmann Aaskov (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-26 tilføjes Stiftere: Jakob Wiechmann Aaskov (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-26 tilføjes Vedtægter: 2020-11-26 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-02)