Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-12-03 sletter virksomheden Ejerskaber: mm motors ApS. (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 13, 1., 8700 Horsens (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-30 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Legale ejere: Cecilie Elise Stenberg Lindhardt (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Navne: mmm dk holding ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Reelle ejere: Cecilie Elise Stenberg Lindhardt (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Stiftere: Don Frederik Holm (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-09-01 Statstidende Dekret
Den 2023-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-07-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-05-02 fjernes Direktion: Cecilie Elise Stenberg Lindhardt (direktør) (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-02-01 fjernes Legale ejere: Don Frederik Holm (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 fjernes Reelle ejere: Don Frederik Holm (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-09-19 tilføjes Legale ejere: Don Frederik Holm (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-09-19 tilføjes Reelle ejere: Don Frederik Holm (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 13, 1., 8700 Horsens (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2022-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Keglekærvej 64, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-02 tilføjes Direktion: Cecilie Elise Stenberg Lindhardt (direktør) (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2022-07-02 fjernes Direktion: Don Frederik Holm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-02 tilføjes Legale ejere: Cecilie Elise Stenberg Lindhardt (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2022-07-02 fjernes Legale ejere: Kenneth Olsen (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-02 tilføjes Reelle ejere: Cecilie Elise Stenberg Lindhardt (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2022-07-02 fjernes Reelle ejere: Kenneth Olsen (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Keglekærvej 64, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2021-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildegade 6, 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-09-30 tilføjes Legale ejere: Kenneth Olsen (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2021-09-30 fjernes Legale ejere: Don Frederik Holm (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-30 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Olsen (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2021-09-30 fjernes Reelle ejere: Don Frederik Holm (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2020-12-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildegade 6, 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-11-30 tilføjes Direktion: Don Frederik Holm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2020-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-30 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-11-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-11-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-11-30 tilføjes Legale ejere: Don Frederik Holm (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2020-11-30 tilføjes Navne: mmm dk holding ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-11-30 tilføjes Reelle ejere: Don Frederik Holm (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2020-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-11-30 tilføjes Stiftere: Don Frederik Holm (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-11-30 tilføjes Vedtægter: 2020-11-30 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-06)