Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Revisor | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-15 tilføjes Bestyrelse: Peter Nissen (formand) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-15 fjernes Bestyrelse: Joachim Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-15 tilføjes Direktion: Erik Klitgaard Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-15 fjernes Direktion: Christian Gersdorff Stenbjerre (direktør) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-16 tilføjes Bestyrelse: Bo Helligsøe (formand) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-15 fjernes Bestyrelse: Christian Gersdorff Stenbjerre (formand) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-16 tilføjes Legale ejere: NISSEN LYNNERUP HOLDING ApS, Babalula ApS, JLJ 2016 Holding ApS, LMA CAPITAL ApS, NI´ER HOLDING ApS, JENS FUNDER HOLDING ApS, ROSENLUND HOLDING COMPANY ApS, KOKLUND HOLDING ApS, Erik Klitgaard Nielsen, POUL HENRIKSEN HOLDING I ApS (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-02-16 fjernes Legale ejere: Bolig Hald Ege Viborg Holding ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-16 tilføjes Navne: A/S Bolig Hald Ege Viborg I (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-15 fjernes Navne: Innovater Egeskoven ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-16 tilføjes Vedtægter: 2023-02-16 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 8, 3., 8260 Viby J (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme beliggende på Danehøje, 8800 Viborg, til boligformål samt anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 17.222.000,00 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-12-29 tilføjes Vedtægter: 2022-12-29 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-12-29 fjernes Reelle ejere: Christian Gersdorff Stenbjerre, Peter Alexis Georg Jein (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 56, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-15 tilføjes Bestyrelse: Christian Gersdorff Stenbjerre (formand) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-09-15 fjernes Bestyrelse: Morten Lykke (formand) (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-15 tilføjes Direktion: Christian Gersdorff Stenbjerre (direktør) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-09-15 fjernes Direktion: Morten Lykke (direktør) (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-15 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-09-14 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-09-15 tilføjes Legale ejere: Bolig Hald Ege Viborg Holding ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-09-15 fjernes Legale ejere: INNOVATER A/S (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-15 tilføjes Reelle ejere: Christian Gersdorff Stenbjerre, Peter Alexis Georg Jein (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-09-15 fjernes Reelle ejere: Morten Lykke (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 56, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2020-11-30 tilføjes Bestyrelse: Morten Lykke (formand) (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2020-11-30 tilføjes Direktion: Morten Lykke (direktør) (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2020-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe grunde og bygge ejendomme, sælge og udleje disse samt enhver anden aktivitet der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2020-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-30 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-30 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2020-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2020-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2020-11-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-30 tilføjes Legale ejere: INNOVATER A/S (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2020-11-30 tilføjes Navne: Innovater Egeskoven ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2020-11-30 tilføjes Reelle ejere: Morten Lykke (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2020-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2020-11-30 tilføjes Stiftere: INNOVATER A/S (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-30 tilføjes Vedtægter: 2020-11-30 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2020-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2020-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-02)