Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Kontaktoplysninger | ||||
Ejerskaber | Bestyrelse | Direktion | Navne | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Legale ejere | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 72, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 74, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-25 tilføjes Binavne: MagnusLaurits ApS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-25 tilføjes Kontaktoplysninger: magnusthy@hotmail.com (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-24 fjernes Kontaktoplysninger: mk@michaelkvist.com (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Noeje ApS. (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-06-30 fjernes Bestyrelse: Michael Kvist (formand) (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-06-30 fjernes Direktion: Laurits Dam Gersbøll (direktør) (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-06-12 tilføjes Navne: Magnus ApS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-06-11 fjernes Navne: MagnusLaurits ApS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-06-12 tilføjes Reelle ejere: Magnus Thy Larsen (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-06-12 fjernes Reelle ejere: Laurits Dam Gersbøll (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-06-11 fjernes Reelle ejere: Magnus Thy Larsen (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-06-12 tilføjes Vedtægter: 2023-06-12 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-06-12 fjernes Legale ejere: Laurits Dam Gersbøll (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-05-20 tilføjes Binavne: Skurk ApS (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-20 tilføjes Legale ejere: KvistOlesen ApS, F.C. KVIST ApS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2022-05-20 fjernes Legale ejere: Line Olesen, Michael Kvist (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-20 tilføjes Navne: MagnusLaurits ApS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2022-05-19 fjernes Navne: Eksagt ApS (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-20 tilføjes Vedtægter: 2022-05-20 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2020-12-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 74, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2020-11-20 tilføjes Bestyrelse: Michael Kvist (formand) (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2020-11-20 tilføjes Binavne: Studio Skurk ApS, Skuurk ApS (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-20 tilføjes Direktion: Laurits Dam Gersbøll (direktør) (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2020-11-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at designe og udvikle industrielle produkter til livsstil, design og dermed beslægtede brancher. (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-20 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-20 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-20 tilføjes Kontaktoplysninger: mk@michaelkvist.com (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2020-11-20 tilføjes Legale ejere: Line Olesen, Michael Kvist, Laurits Dam Gersbøll, Magnus Thy Larsen (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2020-11-20 tilføjes Navne: Eksagt ApS (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2020-11-20 tilføjes Reelle ejere: Magnus Thy Larsen, Laurits Dam Gersbøll (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2020-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-20 tilføjes Stiftere: Magnus Thy Larsen, Laurits Dam Gersbøll, KvistOlesen ApS, F.C. KVIST ApS (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion eller en direktør sammen med formanden (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-20 tilføjes Vedtægter: 2020-11-20 (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2020-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-01)