Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 tilføjes Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-14 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2021-05-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Elfe ApS. (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2024-01-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Navervej 16, 7430 Ikast (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 58, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-13 tilføjes Kontaktoplysninger: mm@pardon.eu (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 58, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 58, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-11-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 58, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 43, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2021-11-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-11 tilføjes Legale ejere: Komodo Invest ApS, H Risskov Holding ApS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-11 fjernes Legale ejere: NS Estate Holding ApS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-11 tilføjes Navne: FCSL Holding ApS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 fjernes Navne: NS Estate 3 ApS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 tilføjes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-10 fjernes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-11 tilføjes Vedtægter: 2021-05-11 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-03-02 tilføjes Navne: NS Estate 3 ApS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-03-01 fjernes Navne: BSB Risskov ApS (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-02 tilføjes Vedtægter: 2021-03-02 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-02-23 tilføjes Legale ejere: NS Estate Holding ApS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-02-23 fjernes Legale ejere: Komodo Invest ApS, H Risskov Holding ApS (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2021-02-23 tilføjes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-02-22 fjernes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2021-04-10)
Den 2021-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 43, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2021-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 46, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-12-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 46, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-11-27 tilføjes Direktion: Gitte Buus Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-27 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-27 tilføjes Legale ejere: Komodo Invest ApS, H Risskov Holding ApS (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-11-27 tilføjes Navne: BSB Risskov ApS (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2020-11-27 tilføjes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen, Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2020-11-27 tilføjes Stiftere: Komodo Invest ApS, H Risskov Holding ApS (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktionen. (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-27 tilføjes Vedtægter: 2020-11-27 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2020-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-01)