Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rostrupvej 61, 5485 Skamby (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-16 tilføjes Direktion: Morten Krogh Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i Den Sorte Smed ApS og andre fremtidige dattersel-skaber og associerede selskaber samt investeringer. (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-16 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-16 tilføjes Kontaktoplysninger: morten@densortesmed.dk (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-16 tilføjes Legale ejere: Morten Krogh Hansen (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-16 tilføjes Navne: Morten Krogh Hansen Holding ApS (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-16 tilføjes Reelle ejere: Morten Krogh Hansen (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-16 tilføjes Stiftere: Morten Krogh Hansen (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-16 tilføjes Vedtægter: 2020-11-16 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-30)