Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Spaden C 3, 2. 3., 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-09 fjernes Direktion: Masaud Khan (direktør) (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-27 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-09 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-09 fjernes Legale ejere: Masaud Khan (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-09 fjernes Navne: M&S Transport ApS (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-09 fjernes Reelle ejere: Masaud Khan (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-09 fjernes Stiftere: Masaud Khan (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spaden C 3, 2. 3., 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-11-27 tilføjes Direktion: Masaud Khan (direktør) (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-27 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-11-27 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.500,00 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-11-27 tilføjes Legale ejere: Masaud Khan (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-11-27 tilføjes Navne: M&S Transport ApS (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-11-27 tilføjes Reelle ejere: Masaud Khan (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-11-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-11-27 tilføjes Stiftere: Masaud Khan (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-11-27 tilføjes Vedtægter: 2020-11-27 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-09)