Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Minna Dons Gjerløff(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kent Tranberg Pedersen(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hugo Kragh Reffeldt Pedersen(virk.: 14) Bestyrelsesmedlem | 28,57 % | 35,71 % | 35,71 % | 35,71 % |
Michael Østerlund Madsen(virk.: 34) Dir. | 2,94 % | 2,94 % | 2,94 % | 2,94 % |
Jesper Storm Thygesen(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Torben Christian Garde Due(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % |
Anna Maria Sundlöf(virk.: 15) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 6,98 % | 8,14 % | 8,14 % | 8,14 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jesper Højberg Christensen(virk.: 63) | 6,35 % | 6,35 % | 6,35 % | 7,94 % |
Pct. | 6,35 % | 6,35 % | 6,35 % | 7,94 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anna Maria Sundlöf | 01.01.2007 | Ganløsevej 8, 3520 Farum |
Minna Dons Gjerløff | 01.01.2007 | Rudeskrænten 5, 2840 Holte |
Hugo Kragh Reffeldt Pedersen | 01.01.2007 | Skolevej 16D, 8250 Egå |
Torben Christian Garde Due | 17.04.2009 | Vilvordevej 11B, 2920 Charlottenlund |
Kent Tranberg Pedersen | 01.12.2015 | Gyvelvej 18, 7100 Vejle |
Michael Østerlund Madsen | ||
Jesper Storm Thygesen |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jesper Højberg Christensen | 27.09.2012 | Gammel Kongevej 27, 1610 København V |
Aktive virksomheder: (8) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Abafar ApS | 41893281 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Balnab ApS | 41893311 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Castilon ApS | 41897988 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dagobah ApS | 41893346 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Eadu ApS | 42169579 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Felucia ApS | 42169595 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Geonosis ApS | 42170216 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Østerlund Madsen Holding ApS | 37832693 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
11.07.2023 | 23,99 (km) | Solvænget 14, 2960 Rungsted Kyst | Frederiksberg Alle 66, 1820 Frederiksberg C |
Dagobah ApS. |
Sidst opdateret den 30.11.2020 og angivet som gældende fra 26.11.2020 (1400 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
DAGNÆS ORKIDE V/KNUD NIELSEN | 86201917 |
Dagnæs-Hansen Holding ApS | 38612085 |
Dagnæs Idrætsforening | 33792751 |
Dagnæs Pizza | 42389226 |
Dagobah ApS | 41893346 |
DAGOBERT ApS | 31588677 |
DaGo Byg | 43570943 |
Dag og Nat Glas ApS | 43032682 |
DAG OG NAT RENGØRING | 43694863 |
Dagplejemor | 35364951 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Minna Dons Gjerløff(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kent Tranberg Pedersen(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Hugo Kragh Reffeldt Pedersen(virk.: 14) Bestyrelsesmedlem | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Michael Østerlund Madsen(virk.: 34) Dir. | 27 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Jesper Storm Thygesen(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Torben Christian Garde Due(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Anna Maria Sundlöf(virk.: 15) Bestyrelsesmedlem | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Pct. | 65 % | 0 % | 3 % | 5 % | 17 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Højberg Christensen(virk.: 63) Ikke aktiv i virksomheden. | 36 | 0 | 2 | 3 | 18 | 4 |
Pct. | 57 % | 0 % | 3 % | 5 % | 29 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Minna Dons Gjerløff(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kent Tranberg Pedersen(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 4 | 1 | 1 | 5 |
Hugo Kragh Reffeldt Pedersen(virk.: 14) Bestyrelsesmedlem | 11 | 4 | 3 | 3 |
Michael Østerlund Madsen(virk.: 34) Dir. | 12 | 21 | 1 | 9 |
Jesper Storm Thygesen(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 1 | 1 | 1 | 3 |
Torben Christian Garde Due(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem | 7 | 3 | 1 | 5 |
Anna Maria Sundlöf(virk.: 15) Bestyrelsesmedlem | 12 | 6 | 0 | 3 |
Sum | 48 | 36 | 7 | 28 |
Pct. | 40 % | 30 % | 6 % | 24 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jesper Højberg Christensen(virk.: 63) Ikke aktiv i virksomheden | 52 | 16 | 2 | 19 |
Pct. | 58 % | 18 % | 2 % | 21 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |