Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Solsikkevej 218, 7800 Skive (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Direktion: Anne Molin (direktør) (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-05-31 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-04 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Hjemmeside: www.mind2change.nu (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Kontaktoplysninger: nuldut@gmail.com (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Legale ejere: Anne Molin, Dorte Østergaard Jensen (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Navne: Mind2Change ApS (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Reelle ejere: Anne Molin, Dorte Østergaard Jensen (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Stiftere: Dorte Østergaard Jensen, Anne Molin (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solsikkevej 218, 7800 Skive (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Aage Nielsens Vej 33, 2. th., 7800 Skive (offentliggjort 2021-10-31)
Den 2021-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aage Nielsens Vej 33, 2. th., 7800 Skive (offentliggjort 2021-10-31)
Den 2021-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønhøjvej 2, 7800 Skive (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 tilføjes Hjemmeside: www.mind2change.nu (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-04-13 tilføjes Kontaktoplysninger: nuldut@gmail.com (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-01-04 tilføjes Direktion: Anne Molin (direktør) (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-01-04 tilføjes Legale ejere: Anne Molin, Dorte Østergaard Jensen (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønhøjvej 2, 7800 Skive (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2020-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-05-31 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2020-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-04 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2020-11-25 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2020-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2020-11-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2020-11-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2020-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2020-11-25 tilføjes Navne: Mind2Change ApS (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2020-11-25 tilføjes Reelle ejere: Anne Molin, Dorte Østergaard Jensen (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2020-11-25 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2020-11-25 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2020-11-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2020-11-25 tilføjes Stiftere: Dorte Østergaard Jensen, Anne Molin (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2020-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2020-11-25 tilføjes Vedtægter: 2020-11-25 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2020-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2020-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-11-27)