Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2020-11-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HEDESKOV Center For Regenerative Practice ApS. (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GRETBJERGGAARD ApS. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Energiager ApS. (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2020-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: SPECIALLÆGESELSKABET Hedeskov ApS. (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-05-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-05-22 fjernes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Reelle ejere: Sofie Søndergaard Aagaard, Rasmus Søndergaard Aagaard, Kirstine Søndergaard Aagaard (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-12-30 tilføjes Reelle ejere: Jette Søndergaard (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-12-01 tilføjes Legale ejere: Sofie Holding 2020 ApS, Rasmus Holding 2020 ApS, Kirstine Holding 2020 ApS, NY HEDESKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-30 fjernes Legale ejere: NY HEDESKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-27 tilføjes Legale ejere: NY HEDESKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pindstrupvej 32, 8410 Rønde (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Direktion: Jette Søndergaard (direktør) (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber samt foretage investeringsvirksomhed i øvrigt. (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-27 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Navne: Hedeskov Familieholding ApS (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Reelle ejere: Jørn Aagaard (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2020-11-27 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2020-11-27 tilføjes Stiftere: NY HEDESKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Vedtægter: 2020-11-27 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-27)