Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-05-30 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-06-21 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2022-06-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2020-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstejorden 12, 2850 Nærum (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Direktion: Casper Breum (direktør) (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og andele i andre selskaber, samt at drive konsulent - og investeringsvirksomhed, samt anden virksomhed der efter direktionens skøn er relateret hermed. (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-27 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Legale ejere: Casper Breum, Maria Tilde Lessel Breum, Cilla Maria Breum (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-11-27 tilføjes Navne: Ascari ApS (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Reelle ejere: Casper Breum (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2020-11-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2020-11-27 tilføjes Stiftere: Casper Breum (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Vedtægter: 2020-11-27 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-27)