Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjoldborgsvej 39, 5270 Odense N (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevænget 1, 5270 Odense N (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2020-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BRØNS ApS. (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Eventshop.dk ApS. (offentliggjort 2020-12-20)
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevænget 1, 5270 Odense N (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2020-11-26 tilføjes Direktion: Lars Brønserud (direktør) (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-26 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Legale ejere: Lars Brønserud (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Navne: LAB Hold ApS (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Reelle ejere: Lars Brønserud (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Stiftere: Lars Brønserud (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af en direktør (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Vedtægter: 2020-11-26 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-27)