Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Frøslevvej 79, 6330 Padborg (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 fjernes Bestyrelse: Fan Guang (formand) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 fjernes Direktion: Li Fei (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-25 (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 fjernes Hovedbranche: Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 fjernes Legale ejere: Fan Guang (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 fjernes Navne: AC-DK A/S (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 fjernes Reelle ejere: Fan Guang (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 fjernes Stiftere: Torben Brinch Pedersen (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-01 tilføjes Bestyrelse: Li Fei (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2021-12-01 fjernes Bestyrelse: Shi Jianwen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-01 tilføjes Direktion: Li Fei (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2021-12-01 fjernes Direktion: Torben Brinch Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-01 tilføjes Legale ejere: Fan Guang (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: Torben Brinch Pedersen, Shi Jianwen, Cao Xuemei (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-01 fjernes Reelle ejere: Torben Brinch Pedersen (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-30 fjernes Legale ejere: Fan Guang (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-05-14 tilføjes Bestyrelse: Jiang Qifeng (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-05-10 tilføjes Bestyrelse: Shi Jianwen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-05-10 fjernes Bestyrelse: Simon Christiansen (formand) (offentliggjort 2021-05-13)
Den 2021-05-10 tilføjes Legale ejere: Fan Guang, Torben Brinch Pedersen, Shi Jianwen, Cao Xuemei (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-05-09 fjernes Legale ejere: Torben Brinch Pedersen (offentliggjort 2021-05-13)
Den 2021-05-10 tilføjes Reelle ejere: Fan Guang (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2021-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frøslevvej 79, 6330 Padborg (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2021-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Frøslevvej 79, 6330 Padborg (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frøslevvej 79, 6330 Padborg (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-11-25 tilføjes Bestyrelse: Simon Christiansen (formand) (offentliggjort 2021-05-13)
Den 2020-11-25 tilføjes Direktion: Torben Brinch Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2020-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2020-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2020-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-25 (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2020-11-25 tilføjes Hovedbranche: Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2020-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2020-11-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2020-11-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2020-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2020-11-25 tilføjes Legale ejere: Torben Brinch Pedersen (offentliggjort 2021-05-13)
Den 2020-11-25 tilføjes Navne: AC-DK A/S (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2020-11-25 tilføjes Reelle ejere: Torben Brinch Pedersen (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2020-11-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2020-11-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2020-11-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2020-11-25 tilføjes Stiftere: Torben Brinch Pedersen (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2020-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør. (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2020-11-25 tilføjes Vedtægter: 2020-11-25 (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2020-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2020-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-03)