Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebjergvej 30, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 9, 7. 723., 2300 København S (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 9, 7. 723., 2300 København S (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-11-24 tilføjes Direktion: Kenan Ilker Soylemez (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-24 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-24 tilføjes Legale ejere: Kenan Ilker Soylemez (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-24 tilføjes Navne: KENIS Holding ApS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-24 tilføjes Reelle ejere: Kenan Ilker Soylemez (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-24 tilføjes Stiftere: Kenan Ilker Soylemez (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-24 tilføjes Vedtægter: 2020-11-24 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-26)