Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Thuesens Vej 42, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Direktion: Lars Randal Vesterholm (direktør) (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-25 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Legale ejere: Lars Randal Vesterholm (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Navne: Randals Holding ApS (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Reelle ejere: Lars Randal Vesterholm (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Stiftere: Lars Randal Vesterholm (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-11-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Randal Systemteknik ApS. (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-11-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Thuesens Vej 42, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-11-25 tilføjes Direktion: Lars Randal Vesterholm (direktør) (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og afhænde unoterede og noterede kapitalandele samt anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-25 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-11-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-11-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-11-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-11-25 tilføjes Legale ejere: Lars Randal Vesterholm (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-11-25 tilføjes Navne: Randals Holding ApS (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-11-25 tilføjes Reelle ejere: Lars Randal Vesterholm (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-11-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-11-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-11-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-11-25 tilføjes Stiftere: Lars Randal Vesterholm (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-11-25 tilføjes Vedtægter: 2020-11-25 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-24)