Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Bestyrelse | Direktion | Tegningsregel | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2020-12-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Faerch Group Holding A/S. (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Faerch Group Holding A/S. (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.554.179,64 (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-29 tilføjes Vedtægter: 2022-08-29 (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 tilføjes Legale ejere: APMH INVEST A/S (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-06-24 fjernes Legale ejere: APMH INVEST A/S (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-06-21 tilføjes Vedtægter: 2021-06-21 (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2021-03-09 tilføjes Bestyrelse: Jan Thorsgaard Nielsen (formand) (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Direktion: Simon Krogsgaard Ibsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Direktion: Morten Vested Stakroge (adm. dir.) (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2021-03-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2021-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Vedtægter: 2021-03-09 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 50, 1263 København K (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Direktion: Morten Vested Stakroge (adm. dir.) (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, service og industri, at eje andele i andre virksomheder, og anden dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-24 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-11-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Legale ejere: APMH INVEST A/S (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2020-11-24 tilføjes Navne: APMH Invest XIII ApS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Stiftere: APMH INVEST A/S (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-11-24 tilføjes Vedtægter: 2020-11-24 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-25)