Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-11-24 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2020-11-24 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2020-11-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 9, 9510 Arden (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Direktion: Mogens Jensen Danmark (direktør) (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-04-30 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-24 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Legale ejere: MOGENS DANMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Navne: Industrivej Arden ApS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Reelle ejere: Mogens Jensen Danmark (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Stiftere: MOGENS DANMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Vedtægter: 2020-11-24 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-25)