Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-10 Statstidende Dekret
Den 2024-04-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-01-30 fjernes Direktion: Jan Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2023-11-13 tilføjes Direktion: Jan Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2023-11-13 fjernes Direktion: Dunja Nordentoft (direktør) (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-13 tilføjes Legale ejere: Jan Pedersen (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-13 fjernes Legale ejere: Dunja Nordentoft (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 tilføjes Reelle ejere: Jan Pedersen (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-13 fjernes Reelle ejere: Dunja Nordentoft (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blommevej 3, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-23 tilføjes Direktion: Dunja Nordentoft (direktør) (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2020-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-23 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-23 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-23 tilføjes Legale ejere: Dunja Nordentoft (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2020-11-23 tilføjes Navne: Grillcateren2020 ApS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-23 tilføjes Reelle ejere: Dunja Nordentoft (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2020-11-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-23 tilføjes Stiftere: Dunja Nordentoft (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2020-11-23 tilføjes Vedtægter: 2020-11-23 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-06)