Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
xbrl | Bibranche | Vedtægter | Formål | ||||
Navne | Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2020-11-24 sletter virksomheden Ejerskaber: RGT MILJØ ApS. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2024-01-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-04 fjernes Direktion: Cecilie Margrethe Clausen (direktør) (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2022-09-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-08-17 fjernes Bibranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2022-08-13 tilføjes Vedtægter: 2022-08-13 (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-07-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med entrepriseopgaver, transport samt genanvendelse af byggematerialer og anden hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-21 tilføjes Navne: Miljø-Gruppen ApS (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-20 fjernes Navne: RGT MILJØ Holding ApS (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-21 tilføjes Vedtægter: 2022-07-21 (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-07-06 tilføjes Legale ejere: Cecilie Margrethe Clausen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-06 fjernes Legale ejere: Lars Ole Clausen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-06 tilføjes Reelle ejere: Cecilie Margrethe Clausen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-06 fjernes Reelle ejere: Lars Ole Clausen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-16 tilføjes Bibranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-16 tilføjes Bibranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-06-16 tilføjes Hovedbranche: Genbrug af sorterede materialer (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-15 tilføjes Direktion: Cecilie Margrethe Clausen (direktør) (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2022-06-15 fjernes Direktion: Lars Ole Clausen (direktør) (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-04-04 tilføjes Legale ejere: Lars Ole Clausen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-04-04 fjernes Legale ejere: Claus Potts Nordgerd Hansen (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-03 fjernes Legale ejere: Lars Ole Clausen (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-04 fjernes Direktion: Claus Potts Nordgerd Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-04 fjernes Reelle ejere: Claus Potts Nordgerd Hansen (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-12-22 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-22 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-22 tilføjes Vedtægter: 2021-12-22 (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2020-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 19, 4683 Rønnede (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 tilføjes Direktion: Claus Potts Nordgerd Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være et holdingselskab. (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2020-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-04-30 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2020-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-24 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2020-11-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2020-11-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 tilføjes Legale ejere: Lars Ole Clausen, Claus Potts Nordgerd Hansen (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Navne: RGT MILJØ Holding ApS (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2020-11-24 tilføjes Reelle ejere: Claus Potts Nordgerd Hansen, Lars Ole Clausen (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2020-11-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2020-11-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2020-11-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 tilføjes Stiftere: Lars Ole Clausen, Claus Potts Nordgerd Hansen (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2020-11-24 tilføjes Vedtægter: 2020-11-24 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2020-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-04)