Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbygårdsvej 77, st. tv., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 2, 4. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2021-03-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Levinsen Software ApS. (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2023-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 2, 4. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 2, 4. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2022-11-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 2, 4. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2022-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 2, 4. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2021-10-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 2, 4. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2021-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 2, 4. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 2, 4. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-11-22 tilføjes Direktion: Filip Sandborg-Olsen (direktør) (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-05-31 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-22 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-22 tilføjes Legale ejere: Filip Sandborg-Olsen (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-22 tilføjes Navne: Sandborg Holding ApS (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-22 tilføjes Reelle ejere: Filip Sandborg-Olsen (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-22 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-22 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-22 tilføjes Stiftere: Filip Sandborg-Olsen (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-22 tilføjes Vedtægter: 2020-11-22 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-23)