Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Ingeborg Harlev Steffensen | 10.11.2020 | |
Mette Munkholm Svantemann | 10.11.2020 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Svantemann Holding ApS (CVR 43729683) | NORMAL | 01.01.2023 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Sudaras Holding ApS (CVR 43658107) | NORMAL | 10.12.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Harlev Steffensen Holding ApS (CVR 43727079) | NORMAL | 10.12.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Mette Munkholm Svantemann | 01.09.2022 | 31.12.2022 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Augustas Sudaras | 01.09.2022 | 10.12.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Ingeborg Harlev Steffensen | 01.09.2022 | 10.12.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Mette Munkholm Svantemann | 01.12.2020 | 31.08.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Ingeborg Harlev Steffensen | 01.12.2020 | 31.08.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |