Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skæring Hedevej 144, 8250 Egå (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-08 fjernes Direktion: Jørgen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-08 fjernes Legale ejere: Jørgen Pedersen, Anders Hagelquist Pedersen (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-08 fjernes Navne: JP 2020 Holding ApS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-08 fjernes Reelle ejere: Jørgen Pedersen, Anders Hagelquist Pedersen (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-08 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-08 fjernes Stiftere: Jørgen Pedersen (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bagergården Hinnerup ApS. (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2023-06-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-01 tilføjes Legale ejere: Anders Hagelquist Pedersen (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-04-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Hagelquist Pedersen (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skæring Hedevej 144, 8250 Egå (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-17 tilføjes Direktion: Jørgen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-17 tilføjes Legale ejere: Jørgen Pedersen (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-17 tilføjes Navne: JP 2020 Holding ApS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-17 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Pedersen (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-17 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-17 tilføjes Stiftere: Jørgen Pedersen (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-17 tilføjes Vedtægter: 2020-11-17 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2020-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-11)