Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-30 tilføjes Reelle ejere: Jacopo Catalano, Bjørn Sjøgren Kilsgaard (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-10-29 fjernes Reelle ejere: Jacopo Catalano, Bjørn Sjøgren Kilsgaard (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2020-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fynsgade 11, kl. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-18 tilføjes Binavne: Marselismicrogreens ApS, Marselishrooms ApS (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-18 tilføjes Direktion: Jacopo Catalano (direktør) (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-18 (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-18 tilføjes Hovedbranche: Planteformering (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-18 tilføjes Legale ejere: Jacopo Catalano, Bjørn Sjøgren Kilsgaard (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2020-11-18 tilføjes Navne: Marselis Gourmet Mushrooms ApS (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-18 tilføjes Reelle ejere: Jacopo Catalano, Bjørn Sjøgren Kilsgaard (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2020-11-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-18 tilføjes Stiftere: Jacopo Catalano, Bjørn Sjøgren Kilsgaard (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-18 tilføjes Vedtægter: 2020-11-18 (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-20)