Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 38, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Direktion: Nellie Holm (direktør) (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-16 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-11-17 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Legale ejere: Nellie Holm, Niels Johan Holm (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Navne: N & N Invest ApS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Reelle ejere: Nellie Holm, Niels Johan Holm (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Stiftere: Niels Johan Holm, Nellie Holm (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-11-23 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-11-17 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-11-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-11 tilføjes Direktion: Nellie Holm (direktør) (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-11-11 tilføjes Vedtægter: 2022-11-11 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-11-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-09-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Direktion: Nellie Holm (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2020-11-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 38, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-11-16 tilføjes Direktion: Nellie Holm (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2020-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, investering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-16 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-11-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2020-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-11-16 tilføjes Legale ejere: Nellie Holm, Niels Johan Holm (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-11-16 tilføjes Navne: N & N Invest ApS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-11-16 tilføjes Reelle ejere: Nellie Holm, Niels Johan Holm (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-11-16 tilføjes Stiftere: Niels Johan Holm, Nellie Holm (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2020-11-16 tilføjes Vedtægter: 2020-11-16 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2020-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)