Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wilstersgade 45, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Wilstersgade 45, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2020-11-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Lift Clinic Aarhus A/S. (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lift Clinic Holding A/S. (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wilstersgade 45, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2020-11-18 tilføjes Direktion: Jens Bengaard (direktør) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investering i værdipapirer samt dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-18 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 tilføjes Legale ejere: Jens Bengaard (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 tilføjes Navne: JB Holding Aarhus ApS (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 tilføjes Reelle ejere: Jens Bengaard (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 tilføjes Stiftere: Jens Bengaard (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 tilføjes Vedtægter: 2020-11-18 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-18)