Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 tilføjes Vedtægter: 2022-07-11 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-06-30 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-01-01 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2021-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tage-Hansens Gade 11, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tage-Hansens Gade 11, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-11-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tage-Hansens Gade 11, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-11-15 tilføjes Binavne: Lillegade 12 ApS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-15 tilføjes Direktion: Nicolai Grauenkjær Ibsen (direktør) (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at investere og udleje fast ejendom, samt anden aktivitet der efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-15 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-15 tilføjes Legale ejere: Brdr. Ibsen Holding ApS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-15 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Lillegade ApS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-15 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Grauenkjær Ibsen, Simon Grauenkjær Ibsen (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2020-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2020-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-15 tilføjes Stiftere: Brdr. Ibsen Holding ApS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-15 tilføjes Vedtægter: 2020-11-15 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2020-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-17)