Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Revisor | Dekret | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | xbrl | ||||
Revision fravalgt | Legale ejere | Reelle ejere | Navne | ||||
Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2022-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-24)
Den 2022-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-24)
Den 2022-07-21 fjernes Direktion: Kai Drewes (direktør) (offentliggjort 2022-07-24)
Den 2022-07-21 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-24)
Den 2022-07-23 Statstidende Dekret
Den 2022-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haslevvej 81, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Landevejen 100, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-17 tilføjes Hjemmeside: www.egenvinding.dk (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-17 tilføjes Kontaktoplysninger: evd@egenvinding.dk (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-03-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-03-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-03-11 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-24)
Den 2022-02-01 tilføjes Direktion: Jan Willi Christiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-24)
Den 2021-03-01 tilføjes Legale ejere: FONDEN TIL FREMME AF BLIVENDE ØKOLOGISK BALANCE (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2021-03-01 fjernes Legale ejere: Kai Drewes (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2021-03-01 fjernes Reelle ejere: Kai Drewes (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2020-12-17 tilføjes Navne: Egen Vinding & Datter ApS (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-16 fjernes Navne: Selskabet af 17.11.2020 ApS (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-17 tilføjes Vedtægter: 2020-12-17 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landevejen 100, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Direktion: Kai Drewes (direktør) (offentliggjort 2022-07-24)
Den 2020-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-17 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Legale ejere: Kai Drewes (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2020-11-17 tilføjes Navne: Selskabet af 17.11.2020 ApS (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-11-17 tilføjes Reelle ejere: Kai Drewes (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2020-11-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2020-11-17 tilføjes Stiftere: Kai Drewes (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-07-24)
Den 2020-11-17 tilføjes Vedtægter: 2020-11-17 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-24)