Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-09-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-22 fjernes Direktion: Sascha Blickensdörfer (direktør) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-09 fjernes Reelle ejere: Brigitta Charlotte Blickensdörfer (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2020-11-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 15, 1360 København K (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-11 tilføjes Direktion: Sascha Blickensdörfer (direktør) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2020-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning, leasing og salg af kontormaskiner og -udstyr, computere og IT-udstyr samt licenser og software og dermed forbundne projekt- og serviceydelser. (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-11 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-11 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-11 tilføjes Legale ejere: SL EMEA GmbH (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-11 tilføjes Navne: SL 365 DK ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-11 tilføjes Reelle ejere: Brigitta Charlotte Blickensdörfer, Sascha Blickensdörfer (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2020-11-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-11 tilføjes Stiftere: SL EMEA GmbH (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2020-11-11 tilføjes Vedtægter: 2020-11-11 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)