Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2006-01-18 fjernes Binavne: TELE-T ApS, HAVDRUP BLIKKENSLAGERFORRETNING ApS, BUSHIDO EJENDOMSADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Myrestien 4, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-13 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2000-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-13 fjernes Navne: VALLACO RENGØRING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-01-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 fjernes Omlægningsperiode start: 1994-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 fjernes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 fjernes Direktion: Harry Villy Dalsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rengøringsvirksomhed, konsulentvirksomhed samt intrnetvirksomhed og anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-07 tilføjes Vedtægter: 2001-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-11-01 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2000-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 fjernes Bestyrelse: Alice Dalsø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-02 tilføjes Navne: VALLACO RENGØRING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-09-01 fjernes Navne: VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-09-01 fjernes Bestyrelse: Preben Rose Eskildsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 fjernes Direktion: Preben Rose Eskildsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 fjernes Revisor: SKODA & PARTNER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-10 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE BILLE NIELSEN & BJARNE MADSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1994-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-30 tilføjes Revisor: SKODA & PARTNER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-24 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE BILLE NIELSEN & BJARNE MADSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-06 tilføjes Navne: VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-05 fjernes Navne: FORSBERG PELS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-05 fjernes Direktion: Eivind Forsberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-05 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Myrestien 4, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-01 tilføjes Bestyrelse: Preben Rose Eskildsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-01 tilføjes Binavne: TELE-T ApS, HAVDRUP BLIKKENSLAGERFORRETNING ApS, BUSHIDO EJENDOMSADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-01 tilføjes Direktion: Eivind Forsberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-01 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-01 tilføjes Navne: FORSBERG PELS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1975-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-01 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)