Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Vedtægter | Kapital | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2020-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: EnviHold A/S. (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-04-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ENVIDAN A/S. (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2023-08-31 tilføjes Bestyrelse: Rinaldo Rosendaal (formand) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-08-31 fjernes Bestyrelse: Kaspar Ronald Kristiansen (formand) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-12-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-17 tilføjes Vedtægter: 2021-03-17 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 3, 4., 1256 København K (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 tilføjes Vedtægter: 2020-12-18 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 3, 4., 1256 København K (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-11-16 tilføjes Bestyrelse: Kaspar Ronald Kristiansen (formand) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2020-11-16 tilføjes Direktion: Nicklas Skou Guldberg (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og at drive virksomhed indenfor konsulentbistand samt dertilhørende virksomhed (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-16 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Legale ejere: StandbyCo VIII ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Navne: StandbyCo IX ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2020-11-16 tilføjes Stiftere: StandbyCo VIII ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Vedtægter: 2020-11-16 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-16)