Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 7, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hindegade 6, 1303 København K (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2020-11-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UNIRAAD ApS. (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2023-06-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hindegade 6, 1303 København K (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2023-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandesplanaden 110, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandesplanaden 110, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2021-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergården 45, 3. mf., 2635 Ishøj (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-05 tilføjes Hjemmeside: www.uniraad.dk (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@uniraad.dk (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-07-23 tilføjes Direktion: Mehmet Cakir (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-07-23 fjernes Direktion: Ali Ahmad (direktør) (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-07-23 fjernes Reelle ejere: Ali Ahmad (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-06-20 tilføjes Legale ejere: Mehmet Cakir (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-06-20 fjernes Legale ejere: Ali Ahmad (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-20 tilføjes Reelle ejere: Mehmet Cakir (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergården 45, 3. mf., 2635 Ishøj (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-03-03 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-03 tilføjes Direktion: Ali Ahmad (direktør) (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-03-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-02-03 fjernes Direktion: Ali Ahmad (direktør) (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Guldborgvej 36, 1. 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-01 tilføjes Direktion: Ali Ahmad (direktør) (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-01-01 fjernes Direktion: Danial Azadeh (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Ali Ahmad (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Danial Azadeh (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Ali Ahmad (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Danial Azadeh (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldborgvej 36, 1. 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-11-14 tilføjes Direktion: Danial Azadeh (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-14 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-14 tilføjes Legale ejere: Danial Azadeh (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-14 tilføjes Navne: UNIRAAD Holding ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-14 tilføjes Reelle ejere: Danial Azadeh (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-14 tilføjes Stiftere: Danial Azadeh (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-11-14 tilføjes Vedtægter: 2020-11-14 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-03)