Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Revisor | xbrl | ||||
Direktion | Vedtægter | Bestyrelse | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2020-11-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KARMA SUSHI HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-11-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VACA HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-11-27 sletter virksomheden Ejerskaber: GASTRO HOLDING ApS. (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-05-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Kuyashii Franchise ApS. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2024-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-03-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Trianglen 1, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-03-27 fjernes Bibranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-03-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-03-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-12 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-03-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-03-27 fjernes Legale ejere: Silo X ApS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-03-27 fjernes Navne: Kuyashii Holdings ApS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-03-27 fjernes Reelle ejere: Morten Porsmose August Hansson (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-03-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-03-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-03-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-03-27 fjernes Stiftere: Black Mountain - Food & Beverage Deposit ApS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-03-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2022-12-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2022-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2022-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 fjernes Revisor: ReviGroup Invest ApS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-09-05 tilføjes Legale ejere: Silo X ApS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2022-09-05 fjernes Legale ejere: M.A.D. Invest ApS (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-04 fjernes Legale ejere: Silo X ApS (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-05 tilføjes Reelle ejere: Morten Porsmose August Hansson (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2022-09-04 fjernes Reelle ejere: Morten Porsmose August Hansson (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-05-02 fjernes Reelle ejere: Dimitri Kokolodimitrakis Østerbye (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-03-17 tilføjes Legale ejere: M.A.D. Invest ApS (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-03-17 fjernes Legale ejere: X-Capital ApS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-02-18 tilføjes Legale ejere: X-Capital ApS, Silo X ApS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-02-17 fjernes Legale ejere: X-Capital ApS (offentliggjort 2022-02-20)
Den 2022-02-18 tilføjes Reelle ejere: Dimitri Kokolodimitrakis Østerbye, Morten Porsmose August Hansson (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-02-17 fjernes Reelle ejere: Dimitri Kokolodimitrakis Østerbye (offentliggjort 2022-02-20)
Den 2022-01-01 fjernes Direktion: Dimitri Kokolodimitrakis Østerbye (direktør) (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2021-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2021-12-13 tilføjes Vedtægter: 2021-12-13 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2021-11-15 fjernes Bestyrelse: Azam Iranmanesh (formand) (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-06-30 fjernes Bestyrelse: Peter Bager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-04-01 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2021-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trianglen 1, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2021-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Trianglen 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-01-06 tilføjes Bestyrelse: Peter Bager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-01-06 tilføjes Vedtægter: 2021-01-06 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: X-Capital ApS (offentliggjort 2022-02-20)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Black Mountain - Food & Beverage Deposit ApS (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Dimitri Kokolodimitrakis Østerbye (offentliggjort 2022-02-20)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Morten Porsmose August Hansson (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: X-Capital ApS (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-12-31 fjernes Reelle ejere: Dimitri Kokolodimitrakis Østerbye (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trianglen 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 83, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 83, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovskellet 50, 2840 Holte (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-12-03 tilføjes Direktion: Dimitri Kokolodimitrakis Østerbye (direktør) (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2020-12-03 fjernes Direktion: Azam Iranmanesh (direktør) (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-12-03 tilføjes Navne: Kuyashii Holdings ApS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2020-12-02 fjernes Navne: Investeringsselskabet af 12.11.2020 ApS (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-12-03 tilføjes Vedtægter: 2020-12-03 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-16 tilføjes Legale ejere: X-Capital ApS (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-11-12 tilføjes Legale ejere: Black Mountain - Food & Beverage Deposit ApS (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-11-16 tilføjes Reelle ejere: Dimitri Kokolodimitrakis Østerbye (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-11-12 tilføjes Reelle ejere: Morten Porsmose August Hansson (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-11-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2020-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovskellet 50, 2840 Holte (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-11-12 tilføjes Direktion: Azam Iranmanesh (direktør) (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og drive virksomhed med investeringer samt hvad der efter direktionens skøn naturligt står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2020-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2020-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-12 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2020-11-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2020-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2020-11-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2020-11-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2020-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2020-11-12 tilføjes Navne: Investeringsselskabet af 12.11.2020 ApS (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-11-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2020-11-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2020-11-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2020-11-12 tilføjes Revisor: ReviGroup Invest ApS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2020-11-12 tilføjes Stiftere: Black Mountain - Food & Beverage Deposit ApS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2020-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-12 tilføjes Vedtægter: 2020-11-12 (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2020-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-30)