Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christian Vinther Daugaard(virk.: 4) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Daniel Krell Refn(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Vinther Daugaard(virk.: 4) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christian Jaque Hammer(virk.: 3) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Asger Hertz Hasselholt(virk.: 2) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Christian Jaque Hammer | 31.05.2018 | Rørsangervej 60, 2400 København NV |
Thomas Vinther Daugaard | 01.07.2022 | Hostrups Have 36, 1954 Frederiksberg C |
Asger Hertz Hasselholt | 01.10.2022 | Bülowsvej 32A, 1870 Frederiksberg C |
Daniel Krell Refn | ||
Christian Vinther Daugaard | 07.08.2023 | Bülowsvej 32A, 1870 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BlueGuard Protection ApS | 41845902 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
HENRIK VINTHER GRAFIK ApS | 17519646 | NORMAL | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
20.09.2022 | 3,27 (km) | Vævergade 3, 2200 København N | Solsortvej 93, 2000 Frederiksberg |
08.03.2024 | 0,00 (km) | Solsortvej 93, 2000 Frederiksberg | Solsortvej 93, 2000 Frederiksberg |
BlueGuard Protection ApS. |
Sidst opdateret den 13.11.2020 og angivet som gældende fra 04.11.2020 (1429 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Blue Gripwax Communication | 33291205 |
BLUEGROUND DENMARK ApS | 42764795 |
BlueGroup ApS | 43713388 |
Blue Growth Consulting ApS | 43272624 |
BlueGuard Protection ApS | 41845902 |
Blue guesthouse | 44149591 |
Blue Harvest Group ApS | 38226495 |
Blue Harvest Technologies | 44893762 |
Blue Harvest v/Mads Sylvester Warming | 36592397 |
Blue Hat Holding ApS | 43215892 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Vinther Daugaard(virk.: 4) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Daniel Krell Refn(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thomas Vinther Daugaard(virk.: 4) Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Christian Jaque Hammer(virk.: 3) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Asger Hertz Hasselholt(virk.: 2) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 6 % | 13 % | 31 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christian Vinther Daugaard(virk.: 4) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 3 | 1 | 4 |
Daniel Krell Refn(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 3 | 0 | 5 |
Thomas Vinther Daugaard(virk.: 4) Reelle ejere | 0 | 2 | 2 | 4 |
Christian Jaque Hammer(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 1 | 1 | 2 |
Asger Hertz Hasselholt(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 9 | 5 | 15 |
Pct. | 0 % | 31 % | 17 % | 52 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |