Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Ringgade 3, 8722 Hedensted (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Mårvej 16, 8722 Hedensted (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-04 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik8722@gmail.com (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2020-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LJ Spa & Pool APS. (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2024-01-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mårvej 16, 8722 Hedensted (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2020-11-13 tilføjes Direktion: Henrik Kirkedal Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder, samt formuepleje, og anden beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-13 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-13 tilføjes Legale ejere: Henrik Kirkedal Christoffersen (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-13 tilføjes Navne: Kirkedal Invest ApS (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-13 tilføjes Reelle ejere: Henrik Kirkedal Christoffersen (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-13 tilføjes Stiftere: Henrik Kirkedal Christoffersen (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-13 tilføjes Vedtægter: 2020-11-13 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-13)