Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Hvidhvask | ||||
Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-01-21)
Den 2024-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-01-21)
Den 2024-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-01-21)
Den 2024-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-11-19 fjernes Direktion: Russell Franciscus Schaper-Kotter (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-03-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 106.457,00 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 tilføjes Legale ejere: Russell Franciscus Schaper-Kotter, Claus Richter (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-08 fjernes Legale ejere: Russell Franciscus Schaper-Kotter (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 tilføjes Reelle ejere: Russell Franciscus Schaper-Kotter, Henrik Ravn (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-08 fjernes Reelle ejere: Russell Franciscus Schaper-Kotter, Henrik Ravn (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 tilføjes Vedtægter: 2023-01-09 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 79, 2720 Vanløse (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2021-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Valbygårdsvej 55, st. th., 2500 Valby (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2021-10-10 tilføjes Hjemmeside: www.pulpwine.com (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2021-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 79.840,00 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2021-02-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2021-02-17 tilføjes Legale ejere: Russell Franciscus Schaper-Kotter, Cuervo ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2021-02-17 fjernes Legale ejere: Christoffer Kjærgaard Danielsen (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 fjernes Legale ejere: Russell Franciscus Schaper-Kotter (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-15 fjernes Legale ejere: Sean Daniel Lilja Gannon (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-17 tilføjes Reelle ejere: Russell Franciscus Schaper-Kotter, Henrik Ravn (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2021-02-16 fjernes Reelle ejere: Russell Franciscus Schaper-Kotter (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-17 tilføjes Vedtægter: 2021-02-17 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2020-11-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valbygårdsvej 55, st. th., 2500 Valby (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2020-11-10 tilføjes Binavne: Pulp Vin ApS, Pulp Naturvin ApS, Pulp Natural Wine ApS, Pulp Import ApS, Pulp Food ApS (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Direktion: Russell Franciscus Schaper-Kotter (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-10 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2020-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2020-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2020-11-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Legale ejere: Sean Daniel Lilja Gannon, Russell Franciscus Schaper-Kotter, Christoffer Kjærgaard Danielsen (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-11-10 tilføjes Navne: Pulp Wine ApS (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Reelle ejere: Russell Franciscus Schaper-Kotter (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-11-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Stiftere: Sean Daniel Lilja Gannon, Russell Franciscus Schaper-Kotter, Christoffer Kjærgaard Danielsen (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2020-11-10 tilføjes Vedtægter: 2020-11-10 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2020-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-16)