Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overvejen 108, 5792 Årslev (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Overvejen 108, 5792 Årslev (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overvejen 108, 5792 Årslev (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Overvejen 108, 5792 Årslev (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overvejen 108, 5792 Årslev (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2022-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Overvejen 108, 5792 Årslev (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-02-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overvejen 108, 5792 Årslev (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2020-11-10 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Direktion: Finn Sønderup Harpsøe (direktør) (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom samt udlejning af erhvervsejendomme og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-10 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Legale ejere: Ann Ravn Holding ApS, FINN SØNDERUP HARPSØE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Navne: Ravns Ejendomme ApS (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Reelle ejere: Finn Sønderup Harpsøe, Ann Ravn Hansen (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Stiftere: FINN SØNDERUP HARPSØE HOLDING ApS, Ann Ravn Holding ApS (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Vedtægter: 2020-11-10 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-13)