Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Have 56, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Have 56, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2020-11-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Glysious ApS. (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Have 56, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2020-11-11 tilføjes Direktion: Anne Ladegaard Skov (direktør) (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber, foretage investeringer samt andre aktiviteter, som er i naturlig tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-03-31 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-11 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-11-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Legale ejere: Anne Ladegaard Skov (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Navne: LadegaardSkov Holding ApS (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Reelle ejere: Anne Ladegaard Skov (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Stiftere: Anne Ladegaard Skov (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Vedtægter: 2020-11-11 (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-11)