Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2020-11-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Euphoria Copenhagen ApS. (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2023-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sommerstedgade 10, 4. th., 1718 København V (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-08 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-22 fjernes Legale ejere: Anders Otto Thorsøe Pedersen, Casper Handryziak Thorup Andersen, Gabriel Sativa, Charles William Graves-Otzen (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-22 fjernes Navne: Euphoria Entertainment ApS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-22 fjernes Reelle ejere: Anders Otto Thorsøe Pedersen, Casper Handryziak Thorup Andersen, Gabriel Sativa, Charles William Graves-Otzen (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-22 fjernes Stiftere: Gabriel Sativa, Casper Handryziak Thorup Andersen, Babak Sohrabi-Nejad, Anders Otto Thorsøe Pedersen (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-23)
Den 2022-10-22 Statstidende Dekret
Den 2022-09-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-23)
Den 2022-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-23)
Den 2022-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Direktion: Anders Otto Thorsøe Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-06-27 tilføjes Direktion: Charles William Graves-Otzen (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-06-27 fjernes Direktion: Babak Sohrabi-Nejad (direktør) (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-06-27 tilføjes Legale ejere: Charles William Graves-Otzen (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-06-27 fjernes Legale ejere: Babak Sohrabi-Nejad (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-06-27 tilføjes Reelle ejere: Charles William Graves-Otzen (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-06-27 fjernes Reelle ejere: Babak Sohrabi-Nejad (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sommerstedgade 10, 4. th., 1718 København V (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Dieselvej 18, 2450 København SV (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2020-11-12 tilføjes Direktion: Casper Handryziak Thorup Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2020-11-11 fjernes Direktion: Gabriel Sativa (direktør) (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-08 tilføjes Direktion: Gabriel Sativa (direktør) (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dieselvej 18, 2450 København SV (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2020-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-08 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-08 tilføjes Legale ejere: Babak Sohrabi-Nejad, Anders Otto Thorsøe Pedersen, Casper Handryziak Thorup Andersen, Gabriel Sativa (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2020-11-08 tilføjes Navne: Euphoria Entertainment ApS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-08 tilføjes Reelle ejere: Babak Sohrabi-Nejad, Anders Otto Thorsøe Pedersen, Casper Handryziak Thorup Andersen, Gabriel Sativa (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2020-11-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-08 tilføjes Stiftere: Gabriel Sativa, Casper Handryziak Thorup Andersen, Babak Sohrabi-Nejad, Anders Otto Thorsøe Pedersen (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør og et direktionsmedlem i forening. (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2020-11-08 tilføjes Vedtægter: 2020-11-08 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)