Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Becksvej 1, 1., 2930 Klampenborg (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 fjernes Bestyrelse: Valdemar Nicolas Norling Kierkegaard (formand) (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 fjernes Direktion: Frederik Oskar Norling Kierkegaard (direktør) (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-10 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 fjernes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 fjernes Legale ejere: Valdemar Nicolas Norling Kierkegaard, Frederik Oskar Norling Kierkegaard (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 fjernes Navne: Lægernes Hurtigtest & Vaccineklinik A/S (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 fjernes Reelle ejere: Valdemar Nicolas Norling Kierkegaard, Frederik Oskar Norling Kierkegaard (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 fjernes Stiftere: Valdemar Nicolas Norling Kierkegaard, Frederik Oskar Norling Kierkegaard (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Becksvej 1, 1., 2930 Klampenborg (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Klampenborgvej 237, st., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klampenborgvej 237, st., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Becksvej 1, 1., 2930 Klampenborg (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Becksvej 1, 1., 2930 Klampenborg (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-10 tilføjes Bestyrelse: Valdemar Nicolas Norling Kierkegaard (formand) (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-10 tilføjes Direktion: Frederik Oskar Norling Kierkegaard (direktør) (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at gennemføre virustest, forskning, forsøg samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-10 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-10 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-10 tilføjes Legale ejere: Valdemar Nicolas Norling Kierkegaard, Frederik Oskar Norling Kierkegaard (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-10 tilføjes Navne: Lægernes Hurtigtest & Vaccineklinik A/S (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-10 tilføjes Reelle ejere: Valdemar Nicolas Norling Kierkegaard, Frederik Oskar Norling Kierkegaard (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-10 tilføjes Stiftere: Valdemar Nicolas Norling Kierkegaard, Frederik Oskar Norling Kierkegaard (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-10 tilføjes Vedtægter: 2020-11-10 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-26)