Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Omar Hossain | 01.11.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rasmus Jørner | 17.06.2022 | 01.11.2023 | adm. dir |
Kim Trier Meyer | 01.02.2021 | 17.06.2022 | adm. dir |
Henrik Wessmann Jensen | 10.11.2020 | 09.02.2021 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Omar Hossain | 09.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Wessmann Jensen | 09.02.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kent Petersen | 11.08.2023 | 13.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kim Trier Meyer | 09.02.2021 | 12.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Axel Ulrik Henriques | 09.02.2021 | 09.08.2023 | bestyrelsesmedlem |