Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-24 tilføjes Hjemmeside: anodder.beer (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@anodder.beer (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernaldervej 23, 8300 Odder (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-06 tilføjes Direktion: Ulla Ulriksen (direktør) (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med bryggeri og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-06 (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-06 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øl (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-06 tilføjes Legale ejere: T.U. HOLDING ApS, Mads-Ole Bak (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-06 tilføjes Navne: An Odder Beer ApS (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-06 tilføjes Reelle ejere: Torben Kruse Ulriksen, Mads-Ole Bak (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-06 tilføjes Stiftere: T.U. HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-06 tilføjes Vedtægter: 2020-11-06 (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-10)