Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bibranche | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cura Transport ApS. (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-11-30 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vænget 16, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-07-03 tilføjes Direktion: Frank Wiese Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter og aktier i andre selskaber. (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-03 (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-07-03 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-07-03 tilføjes Legale ejere: Frank Wiese Pedersen (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-07-03 tilføjes Navne: Wiese P. Holding ApS (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-07-03 tilføjes Reelle ejere: Frank Wiese Pedersen (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-07-03 tilføjes Vedtægter: 2020-07-03 (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-10)