Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Hovedbranche | Direktion | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-01 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-03-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2023-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-09-30 tilføjes Direktion: Daniel Robin James Carre-Bishop (direktør) (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-30 fjernes Direktion: Eric Jafari (direktør) (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2020-11-05 tilføjes Direktion: Eric Jafari (direktør) (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2020-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service samt aktiviteter, der efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-05 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-05 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2020-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-05 tilføjes Legale ejere: Edyn Operating Holdings S.à r.l. (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2020-11-05 tilføjes Navne: Edyn Aparthotel Denmark ApS (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-05 tilføjes Stiftere: Edyn Operating Holdings S.à r.l. (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-05 tilføjes Vedtægter: 2020-11-05 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-09)