Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-12 tilføjes Legale ejere: LINE AVIATION ApS (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-12 fjernes Legale ejere: Per Hassing (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-12 tilføjes Reelle ejere: Flemming Bisgaard, Jens Meier (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-12 fjernes Reelle ejere: Per Hassing (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-11 fjernes Reelle ejere: Flemming Bisgaard, Jens Meier (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LINE AVIATION ApS. (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esther Aggebos Gade 42, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Esther Aggebos Gade 42, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esther Aggebos Gade 42, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Skæring Egager 14, 8250 Egå (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2021-01-24 tilføjes Hjemmeside: www.lineaviation.dk (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2021-01-24 tilføjes Kontaktoplysninger: mei@lineaviation.dk (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med luftfart (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2020-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skæring Egager 14, 8250 Egå (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2020-11-02 tilføjes Direktion: Jens Meier (direktør) (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er uddannelse, træning og support til luftfartsbranchen og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-02 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 tilføjes Hovedbranche: Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2020-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 tilføjes Legale ejere: Per Hassing, Flemming Bisgaard, Jens Meier (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2020-11-02 tilføjes Navne: LINE AVIATION ApS (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 tilføjes Reelle ejere: Flemming Bisgaard, Jens Meier, Per Hassing (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2020-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 tilføjes Stiftere: Per Hassing, Jens Meier, Flemming Bisgaard (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 tilføjes Vedtægter: 2020-11-02 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-09)